Informazioni su Markus Aregger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Aregger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005038080, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GF+Service+Maschinen GmbH, in Nottwil, CHE-112.204.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Markus, von Romoos, in Rain, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004923834, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Servicetechnik Rain GmbH, in Rain, CHE-112.204.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, S.0, Publ. 1658563).
Statutenänderung:
20.06.2020.
Firma neu:
GF+Service+Maschinen GmbH.
Sitz neu:
Nottwil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 2, 6207 Nottwil.
Zweck neu:
Handel von Neu- und Occasionsmaschinen sowie Erbringung von Service- und Reparaturarbeiten an Maschinen- und Haustechnikanlagen und Kundendienstarbeiten;
Beteiligungen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 21.01.2005 und Bilanz per 31.12.2004 übernimmt die Gesellschaft von Markus Aregger, von Romoos, in Herlisberg, seine bisherige Einzelfirma Maschinenservice Markus Aregger, in Hünenberg (CH-170.1.005.822-1), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 132'352.10 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 65'337.05 zum Preise von CHF 67'015.05, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 47'015.05 als Forderung gutgeschrieben werden.]. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ttamredo holding ag (CHE-321.819.355), in Knutwil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Odermatt, Patrick, von Sursee, in Knutwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Aregger, Markus, von Romoos, in Rain, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Odermatt-Amrein, Mirjam, von Knutwil, in Knutwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Nottwil (CHE-406.780.835)].
Numero di pubblicazione: 6446338, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Servicetechnik Rain GmbH, in Rain, CH-100.4.784.804-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 16, Publ. 4801696). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Renate, von Romoos, in Rain, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Markus, von Romoos, in Rain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].