Informazioni su Daniel Aregger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Aregger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Aregger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5441374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Putzfrauenvermittlung.ch AG, in Zürich, CH-020.3.027.557-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 22, Publ. 5390854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Daniel, von Wolhusen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Roland, von Ebnat-Kappel, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
KBT Revisions AG (CH-020.4.001.271-6), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3753552, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Putzfrauenvermittlung.ch AG, in Zürich, CH-020.3.027.557-0, Reinigungsarbeiten in Privathaushaltungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2006, S. 20, Publ. 3205208).
Domizil neu:
Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpfer, Leander, von Gunzwil, in Merenschwand, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Aregger, Daniel, von Wolhusen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Numero di pubblicazione: 3404730, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Putzfrauenvermittlung.ch Basel GmbH, in Basel, CH-270.4.014.226-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2006, S. 6, Publ. 3294518).
Statutenänderung:
29.05.2006.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Daniel, von Wolhusen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Killer, Lorenz, von Lenzburg, in Gelterkinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Moos, Martin, von Tenniken, in Tenniken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Zweigniederlassung neu:
Lenzburg.