Informazioni su Beat Andrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Andrist
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Andrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127123, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Biopower Nordwestschweiz AG, in Liestal, CHE-112.253.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005607873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andrist, Beat, von Erlenbach im Simmental, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Dominik, von Mels, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Florian, von Basel und Lützelflüh, in Sisseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Basel und Lützelflüh, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheidegger, Roger, von Füllinsdorf, in Zunzgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Michael, von Forst-Längenbühl, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005522015, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'504 vom 05.07.2022. Tenum Management AG, in Liestal, CHE-107.436.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516485).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andrist, Beat, von Erlenbach im Simmental, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005516485, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Tenum Management AG, in Liestal, CHE-107.436.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2014, S.0, Publ. 1862843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delbrück, Dr. Gottlieb G., deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubscher, Roman, von Müntschemier, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistenmacher, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Malsburg-Marzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrist, Beat, von Erlenbach im Simmental, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.