Informazioni su Josef Andorka
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Andorka
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005285993, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Malerei schnell und sauber GmbH, bisher in Goldach, CHE-108.548.934, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3701951).
Statutenänderung:
02.09.2021.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Kasernenstrasse 88a, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Malergeschäftes sowie die Ausführung von In-nen- und Aussenrenovationen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andorka, Josef, von Rheineck, in Rheineck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benda, Karl Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Vögel, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Fernandez Bertoa, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Eggersriet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung].
Numero di pubblicazione: 3701951, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Malerei schnell und sauber GmbH, in Goldach, CHE-108.548.934, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3374571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Herisau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benda, Karl Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Vögel, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Andorka, Josef, von Rheineck, in Rheineck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Fernandez Bertoa, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Eggersriet, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Flammer, Judith, von Zuzwil SG, in Herisau, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3374571, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Malerei schnell und sauber GmbH, in Goldach, CHE-108.548.934, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Heinrich, von Netstal, in Herisau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Herisau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Fernandez Bertoa, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Eggersriet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Andorka, Josef, von Rheineck, in Rheineck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].