Informazioni su Dr. Ruth Verena Amstein Lipton
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Ruth Verena Amstein Lipton
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126676, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rotary-Stiftung Au, in Wädenswil, CHE-109.515.334, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005961733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz, Andreas, von Zürich, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lusser, Andreas, von Altdorf UR, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Jörg, von Winterthur, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstein Lipton, Ruth Verena, von Stäfa, in Horgen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hospenthal, Christine, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5187598, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Lipton & Partner, in Wollerau, CH-130.2.011.114-2, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 13, Publ. 3242214).
Statuten neu:
26.06.2009.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.6.2009 und Bilanz per 1.1.2009 mit Aktiven von CHF 157'903.53 und Fremdkapital von CHF 137'903.53 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 20 Stammanteile zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Lipton & Partner GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen vornehmen und Garantien und Bürgschaften eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipton, Dr. Jan, von Stäfa, in Hirzel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter];
Amstein Lipton, Dr. Ruth, von Stäfa und Wila, in Hirzel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Kommanditärin, mit einer Kommanditsumme von CHF 1000].
Numero di pubblicazione: 4663840, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG, in Meilen, CH-020.3.929.526-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2006, S. 19, Publ. 3472578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Eduard, von Horgen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häny, Eduard, von Kirchberg SG, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richi, Werner, von Horgen und Flaach, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kübler, Ueli, von Männedorf, in Männedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, René, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amstein Lipton, Dr. Ruth, von Stäfa und Wila, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.