Informazioni su Rudolf gen. Ruedi Amsler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Rudolf gen. Ruedi Amsler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004718367, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tentagram Veranstaltungen GmbH Embrach, in Embrach, CHE-111.974.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S.0, Publ. 6179722).
Firma neu:
Tentagram Veranstaltungen GmbH Embrach in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Freienstein-Teufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pinus AG (CHE-109.061.876), in Wiesendangen, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 4141947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Festzeltvermietung Embrach AG, in Embrach, CHE-100.065.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, Publ. 5772730).
Domizil neu:
Hardstrasse 10, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amsler-Acklin, Theresia, von Densbüren, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringer Amsler, Margrit, von Arosa, in Freienstein-Teufen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Freienstein-Teufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5699548, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZUM GmbH, in Embrach, CH-020.4.033.620-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 25, Publ. 4225016).
Firma neu:
ZUM GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Sandro Keller, Chruchenbergstrasse 23, 8505 Pfyn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AM GmbH Embrach, in Embrach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00;
Amsler, Rudolf, von Densbüren, in Freienstein-Teufen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Keller, Urs, von Sommeri, in Pfyn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Festhallen-Vermietung AG Frauenfeld (CH-440.3.003.819-7), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00 [bisher:Festhallen-Vermietung AG Frauenfeld, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Keller, Sandro, von Sommeri, in Pfyn, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].