Informazioni su Emmanuel Didier Amoos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emmanuel Didier Amoos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005890404, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société Coopérative OPTIMA-SOLAR Valais Wallis (Genossenschaft OPTIMA-SOLAR Valais Wallis), à Sierre, CHE-261.515.487, c/o Pierre Alain Kaufmann, Rue d'Orzival 14, 3960 Sierre, société coopérative (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.09.2023.
But:
La coopérative vise à contribuer à la production durable d'électricité au moyen de la création et de l'exploitation d'installations photovoltaïques ou similaires pour la production et l'injection d'électricité dans le réseau, permettant ainsi aux associés et aux autres consommateurs d'électricité de couvrir leurs besoins en électricité grâce à l'énergie solaire. Un maximum d'installations PV devrait être construit à plus de 2'000m d'altitude, c'est-à-dire sur toutes les infrastructures alpines existantes ou à construire pouvant supporter une installation PV afin de maximiser la production d'électricité. A l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 elle peut acquérir ou céder des immeubles, conclure des contrats favorables à la promotion de son but. De plus d'autres tâches servant le but de la Coopérative peuvent être entreprises.
Parts sociales:
CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
ommunications aux associés:
par lettre ou par email.
Personne(s) inscrite(s):
Lehmann, Rudolf, de Worb, à Bellwald, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Kaufmann, Pierre Alain, de Meyrin, à Anniviers, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Messerli Lehmann, Andrea, de Worb, à Bellwald, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Genoud, Stéphane Dominique, de Anniviers, à Anniviers, membre de l'administration, avec signature collective à deux;
Amoos, Emmanuel Didier, de Noble-Contrée, à Sierre, membre de l'administration, sans droit de signature;
Clivaz, Christophe, de Crans-Montana, à Sion, membre de l'administration, sans droit de signature;
Imhof, Patrizia, de Lax, à Naters, membre de l'administration, sans droit de signature;
Schmidhalter, Doris, de Ried-Brig, à Ried-Brig, membre de l'administration, sans droit de signature. Selon déclaration du 15.09.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1005296802, Ufficio del registro di commercio Vallese
SI Rue de Conthey No 2 SA, à Sion, CHE-103.035.797, société anonyme (No. FOSC 213 du 03.11.2015, p.0, Publ. 2460349).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Amoos, Emmanuel Didier, de Venthône, à Venthône, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Magda, de Chippis, à Chippis, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 2460349, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SI Rue de Conthey No 2 SA, à Sion, CHE-103.035.797, société anonyme (No. FOSC 84 du 02.05.2006, p. 17, Publ. 3357646).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bagnoud, Charles-Edouard, de Lens et Icogne, à Bramois (Sion), président, avec signature collective à deux avec un membre;
Mittaz, Gérard, de Chermignon, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Moix, Robert, de St-Martin VS, à Nax, caissier, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Gaël, de Bovernier, à Bovernier, président, avec signature collective à deux;
Monnet, Caroline, de Riddes, à Riddes, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le président;
Amoos, Emmanuel Didier, de Venthône, à Venthône, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.