Informazioni su Lukas Franz Ambühl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Franz Ambühl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005651593, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PILU Immo AG, in Menznau, CHE-112.180.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633482).
Domizil neu:
Jungholzstrasse 1, 6123 Geiss.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Lukas Franz, von Werthenstein, in Werthenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menznau];
Ambühl, Pia Maria, von Escholzmatt-Marbach und Werthenstein, in Werthenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menznau].
Numero di pubblicazione: 2876887, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Inoplan GmbH, in Menznau, CHE-111.717.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, Publ. 4763520).
Statutenänderung:
30.05.2016. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Pilu Immobilien GmbH, in Menznau (CHE-112.180.079), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Lukas, von Werthenstein, in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Ambühl, Pia, von Werthenstein und Escholzmatt-Marbach, in Menznau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: von Escholzmatt und Werthenstein, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 2573151, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Inoplan Küchen GmbH, in Wolhusen, CHE-189.214.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6180984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambühl, Lukas, von Werthenstein, in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ambühl, Pia, von Escholzmatt und Werthenstein, in Menznau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nrejaj, Eduart, von Nebikon, in Nebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.