Informazioni su Emil Amacker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Emil Amacker
Ultimi comunicati FUSC: Emil Amacker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005637679, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FutureSoft GmbH, in Thundorf, CHE-105.040.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S.16, Publ. 5293626).
Firma neu:
FutureSoft GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacker, Emil, von Ebnat-Kappel, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5052588, Ufficio del registro di commercio Vallese
Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG (GTGJ), bisher in Gampel, CH-600.3.000.243-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2004, S. 15, Publ. 2160398).
Sitz neu:
Gampel-Bratsch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amherd, Paul, von Brig-Glis, in Gampel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gruber, Arnold, von Gampel, in Gampel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Amacker, Emil, von Ebnat-Kappel, in Thundorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Vogel Herbert, in Gampel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hildbrand, Reto, von Gampel-Bratsch, in Gampel-Bratsch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Meichtry, Ruth, von Erschmatt, in Gampel-Bratsch, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Susten (Leuk)];
Zenhäusern Treuhand AG (CH-600.3.000.868-3), in Visp, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2100184, Ufficio del registro di commercio Vallese
Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG (GTGJ), in Gampel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.1999, S. 2929).
Statutenänderung:
13.12.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 301'600.-- [bisher: CHF 1'160'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 301'600.--.
Aktien neu:
23'200 Namenaktien zu CHF 13.-- [bisher: 5'800 Namenaktien zu CHF 50.-- und 4'350 Namenaktien zu CHF 200.--]. Die 4'350 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 200.-- werden zerlegt in 17'400 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 50.--. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.12.2003 wird der Nennwert der 23'200 Namenaktien zu CHF 50.-- im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 13.-- herabgesetzt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zengaffinen, Peter, von Gampel, in Gampel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martig, Bruno, von Gampel, in Gampel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bitz, Moritz, von Gampel, in Gampel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Moritz, von Steg, in Steg, Mitglied der Direktion, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Stefan, von Gampel, in Gampel, Revisionsstelle;
Rupp, Rudolf, von Seon, in Susten (Leuk), Revisionsstelle;
Bregy, Herbert, von Gampel, in Gampel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hildbrand, Benno, von Gampel, in Gampel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amherd, Paul, von Brig-Glis, in Gampel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Abgottspon, Ernst, von Grächen, in Steg, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gruber, Arnold, von Gampel, in Gampel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Borter, Robert, von Oberems, in Steg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hildbrand, Otto, von Gampel, in Gampel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Amacker, Emil, von Ebnat-Kappel, in Thundorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Vogel Herbert, in Gampel, Revisionsstelle.