Informazioni su Peter Allenspach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Allenspach
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Allenspach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1780865, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
REFUNA AG, in Böttstein, CHE-101.467.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347591).
Statutenänderung:
18.09.2014.
Sitz neu:
Döttingen.
Domizil neu:
Beznau, 5312 Döttingen.
Zweck neu:
Energieversorgung im unteren Aaretal und den angrenzenden Gebieten im Interesse der versorgten Gemeinden;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Max, von Villigen, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bugmann, Ueli, von Döttingen, in Döttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Ernst, von Riniken, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnell, Urs, von Maienfeld, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Soland, René, von Rohr SO, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spuler, Felix, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietrich, Dr. Philipp, von Grub AR, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Eggiwil, in Klingnau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Peter, von Amriswil, in Niederweningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1033753, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
DECTRIS AG, in Baden, CHE-113.202.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2012, Publ. 6970268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Philipp, von Eggersriet, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Peter, von Amriswil, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6715750, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dysenos AG, in Villigen, CH-400.3.030.153-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 2, Publ. 5734912).
Firma neu:
Dysenos AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Robert Rudolph, Dianastrasse 29, 5430 Wettingen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jermann, Martin, von Dittingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenspach, Peter, von Amriswil, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyger, Heinz Walter, von Saanen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettmann, Richard, von Niederlenz, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ursula, von Rueras, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolph, Robert, von Wettingen, in Wettingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].