Informazioni su Reza Alizadeh Adel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reza Alizadeh Adel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005051490, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Hashtag Media AG in Liquidation, in Oberglatt, CHE-437.198.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995137).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Firma neu:
Swiss Hashtag Media AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Hashtag Media SA) (Swiss Hashtag Media Ltd.).
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General Wille Strasse 202, 8706 Meilen. Mit Verfügung vom 10.12.2020 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich sein Urteil vom 10.07.2020, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben. [bisher: Mit Urteil vom 10.07.2020 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alizadeh Adel, Reza, von Langnau am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannten Aufenthaltes].
Numero di pubblicazione: HR02-1004778954, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Hashtag Media AG, in Herrliberg, CHE-437.198.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657631).
Statutenänderung:
16.09.2019.
Sitz neu:
Oberglatt.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 6, 8154 Oberglatt ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alizadeh Adel, Reza, von Langnau am Albis, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis].
Numero di pubblicazione: HR02-1004628021, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agra Suisse AG, in Herrliberg, CHE-437.198.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, S.0, Publ. 3696773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fatzer, Severin Marc, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Lukas, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Roland, von Büsserach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alizadeh Adel, Reza, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.