Informazioni su Andrea Jolanda Aldous
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Jolanda Aldous
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006091304, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, in Bern, CHE-105.961.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Beat, von Dallenwil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aldous, Andrea Jolanda, von Romanshorn, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bill, Lukas Robert, von Kernenried, in Niederscherli (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bumann, Marco, von Embd, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oetiker, Regula, von Rümlang, in Thörishaus (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Remund, Dario Bastian, von Mühleberg, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005916684, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Forum BGM Bern-Solothurn, in Bern, CHE-179.717.995, Verein (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844446).
Statutenänderung:
21.11.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Alexander Werner Dr., von Kilchberg (ZH), in Mattstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser Treuhand AG (CHE-191.403.349), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aldous, Andrea Jolanda, von Romanshorn, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morel, Daniel Jean Georges, von Zürich, in Derendingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüthemann, Martin, von Mosnang, in Eschenbach SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Désirée Dr., von Obermumpf, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-414.946.954), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005376717, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Movis AG, in Zürich, CHE-104.943.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümmerli, Peter, von Magden, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vasalli, Beat, von Zürich, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aldous, Andrea, von Romanshorn, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Hans Peter, von Eiken, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thétaz, Pierre, von Fully, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Michael, von St. Gallen, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Karin, von Wynigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellauer, Sandra, von Langnau im Emmental, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lehmann, Sandra];
Bircher, Martin, von Küttigen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Daniel, von Auswil, in Aarwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Lydia, von Seedorf (BE), in Radelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.