Informazioni su Peter Andreas Albinsson
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Andreas Albinsson
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967751, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SAM Excel AG, in Zürich, CHE-432.278.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005800909).
Statutenänderung:
05.12.2023.
Firma neu:
UCAP Wealth Management Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(UCAP Wealth Management Switzerland SA) (UCAP Wealth Management Switzerland Ltd).
Mitteilungen neu:
Briefe und Emails werden als schriftliche Mitteilungen betrachtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moeckli, Alfred, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albinsson, Peter Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005800909, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SAM Excel AG, in Zürich, CHE-432.278.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005662934).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albinsson, Peter Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005736372, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NPB Neue Privat Bank AG, in Zürich, CHE-109.103.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albinsson, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Stefan, von Ziefen, in Thalwil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, André, von Zürich, in Urdorf, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzel, Benjamin Karlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Maximilian, von Riehen, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.