Informazioni su Kurt Akermann-Hächler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Akermann-Hächler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6113322, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elektro Akermann AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.542-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 16, Publ. 5147456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akermann-Hächler, Kurt, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann-Christen, Daniel, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Egger, Matthias, von Eggersriet, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5147456, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elektro Akermann AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.542-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2001, S. 8658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akermann-Wick, Hanspeter, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann-Hächler, Kurt, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Akermann-Christen, Daniel, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elektro Akermann AG, in S t . G a l l e n, Bachstrasse 11, 9008 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.1999.
Zweck:
Betrieb eines Elektroinstallations-Geschäftes. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände :
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Elektro Akermann & Co, in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1998 mit Aktiven von CHF 1'255'061.93 und Passiven von CHF 211'817.80, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 843'244. 13 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Akermann-Wick, Hanspeter, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Akermann-Hächler, Kurt, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
OBT Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.