Informazioni su William Affolter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: William Affolter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6639086, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Condor Sport S.A., à Delémont, CH-670.3.000.900-4, société anonyme (No. FOSC 168 du 31.08.2005, p. 8, Publ. 2996510).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Affolter, William, de Grenchen, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4110300, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Condor S.A., à Courfaivre, CH-670.3.000.133-4, conception, fabrication, vente et commerce de véhicules et d'articles métallurgiques en tous genres, Société anonyme (FOSC no 130 du 09.07.2007, p. 11, publ. 4015450).
Nouvelle raison sociale:
Condor S.A. en liquidation concordataire.
Adresse de liquidation:
c/o BDO Visura, Le Voyeboeuf 3, 2900 Porrentruy. Par jugement du 03.08.2007, le Juge civil du Tribunal de Première Instance à Porrentruy a homologué le concordat par abandon d'actif intervenu entre la société et ses créanciers.
Inscription ou modification de personnes:
Saner, Michel, de Alle, à Porrentruy, membre et directeur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Affolter, William, de Grenchen, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec Michel Saner ];
Willemin, Jacques, de Saulcy, à Courfaivre, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec Michel Saner];
Rebetez, Pierre, de Bassecourt, à Bassecourt, secrétaire hors-conseil et sous-directeur, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec Michel Saner ];
Cuenin, Didier, de Epiquerez, à Porrentruy, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 4015450, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Condor S.A., à Courfaivre, CH-670.3.000.133-4, conception, fabrication, vente et commerce de véhicules et d'articles métallurgiques en tous genres, Société anonyme (FOSC no 88 du 08.05.2007, p. 7, publ. 3920350).
Nouvelle adresse:
Rue Scheffer 6, Case postale 150, 2853 Courfaivre.
Inscription ou modification de personnes:
Saner, Michel, de Alle, à Porrentruy, membre et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur];
Affolter, William, de Grenchen, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec Michel Saner ;
Willemin, Jacques, de Saulcy, à Courfaivre, membre, avec signature collective à deux avec Michel Saner;
Rebetez, Pierre, de Bassecourt, à Bassecourt, secrétaire hors-conseil et sous-directeur, avec signature collective à deux avec Michel Saner [précédemment: avec signature collective à deux].