Informazioni su Martin Aerne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Aerne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005636262, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Clean it Fassadenreinigung AG, in Arbon, CHE-164.795.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scarpetti, Bernhard, von Schattdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Nicola, von Eriz, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005317463, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bodensee Baugenossenschaft, in St. Gallen, CHE-340.124.472, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005316604, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Clean it Fassadenreinigung AG, in Frauenfeld, CHE-164.795.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005210233).
Statutenänderung:
14.10.2021.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Lehgasse 12, 9320 Stachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Scarpetti, Bernhard, von Schattdorf, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.