Informazioni su Marcel Aerne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcel Aerne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005615259, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Aerne Bau-ac GmbH, in Kirchberg (SG), CHE-488.293.205, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, S.0, Publ. 3310703).
Firma neu:
Aerne Bau-ac GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne, Hans Ruedi, von Ebnat-Kappel, in Bazenheid (Kirchberg SG), mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6618430, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Aerne Bau-ac GmbH, in Kirchberg SG, CH-320.4.070.414-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, S. 0, Publ. 6447830).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Bazenheid (Kirchberg SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Jonschwil].
Numero di pubblicazione: 6447830, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Aerne Bau-ac GmbH, in Kirchberg SG, CH-320.4.070.414-8, Lindenackerstrasse 6, 9602 Bazenheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2011.
Zweck:
Erbringung von Hochbaudienstleistungen aller Art und führt Transporte aller Art aus. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, Liegenschaften erwerben, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Aerne, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Jonschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.