Informazioni su Werner Aebischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Aebischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005632828, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hilfsfonds der SVP-Kanton Bern, in Bern, CHE-110.390.246, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Werner, von Guggisberg, in Guggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salzmann, Hans Ulrich, von Eggiwil, in Oberburg, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buri, Urs, von Oberburg, in Hasle-Rüegsau (Hasle bei Burgdorf), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Andreas, von Köniz, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Pierre, von Linden, in Mont-Crosin (Courtelary), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rubin, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6614952, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pferdezuchtgenossenschaft Schwarzenburg, in Schwarzenburg, CH-035.5.011.245-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 05.05.1997, S. 3015).
Firma neu:
Pferdezuchtgenossenschaft Schwarzenburg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Werner, von Guggisberg, in Guggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Gottfried, von Worb, in Mamishaus, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller, Ernst, von Worb, in Rüschegg Gambach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Hansueli, von Köniz, in Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nydegger, Beat, von Wahlern, in Schwarzenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nydegger, Jörg, von Rüschegg, in Rüschegg Gambach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Walter, von Trub, in Oberbalm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Robert, von Wahlern, in Schwarzenburg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbrunnen, Jürg, von Zweisimmen, in Biglen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6609174, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Schwarzenburg, Genossenschaft, in Schwarzenburg, CH-035.5.007.733-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 5, Publ. 4881234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Werner, von Guggisberg, in Guggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Hansueli, von Rüschegg, in Milken (Guggisberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär [bisher: von Wahlern, in Milken (Wahlern), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].