Informazioni su Susanne Ackermann-Hediger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Susanne Ackermann-Hediger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1853509, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ackermann Floors GmbH, in Hünenberg, CHE-116.098.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061985).
Statutenänderung:
19.11.2014.
Firma neu:
Ackermann Renova GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 122, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lyamani, Oliva Victoria, von Olten und Mümliswil-Ramiswil, in Zug, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Lyamani-Ackermann, Oliva Victoria, in Hünenberg und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lyamani, Khalid, von Olten, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg];
Ackermann-Hediger, Susanne, von Olten, in Rupperswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4474738, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Rentsch-Stiftung, in Olten, CH-249.7.000.386-1, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 13, Publ. 3947406).
Domizil neu:
bei Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, Disteli-Haus, Aarburgerstrasse 7, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpfer, Madeleine, von Olten und Sempach, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpy, Dr. Ernst, von Ennenda, in Hägendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann-Hediger, Susanne, von Olten, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Alfred Samuel, von Schmiedrued, in Langendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Schär, Dr. Friederich, von Huttwil, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herlach, Katja Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2560864, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Rentsch-Stiftung, in Olten, CH-249.7.000.386-1, Bezweckt die Förderung allen kulturellen Schaffens usw., Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 14, Publ. 2212098).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann-Hediger, Susanne, von Olten, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Alfred Samuel, von Schmiedrued, in Langendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.