Informazioni su Adrian Achermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Adrian Achermann
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Achermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005121090, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
city willisau gmbh, in Willisau, CHE-492.718.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Alain, von Gettnau, in Altishofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wyss, Nathalie, von Willisau, in Reiden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Adrian, von Willisau, in Willisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aerne, Michael, von Ebnat-Kappel, in Willisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli, Roland, von Buttisholz, in Willisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kneubühler, Tobias, von Menznau, in Dagmersellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schärli, Stefan, von Schötz, in Willisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
HTZ Holding AG (CHE-113.990.313), in Schenkon, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
KGW Holding GmbH (CHE-115.381.881), in Willisau, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Partner Treuhand Willisau GmbH (CHE-112.389.857), in Willisau, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
ROK Immobilien GmbH (CHE-321.347.066), in Willisau, Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Metz, Hans Peter, von Willisau, in Willisau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albisser, Josef, von Willisau, in Willisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahinden, Patrik, von Sursee, in Willisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004638079, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
FARINA SUISSE Sagl, in Lugano, CHE-254.405.362, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 17 del 25.01.2019, Pubbl. 1004551265).
Nuova ditta:
FARINA SUISSE Sagl in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 09.05.2019.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Achermann, Adrian, da Willisau, in Willisau, presidente della gerenza, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Donati, Brunello, da Lugano, in Ponte Capriasca, liquidatore, con firma individuale, [finora: gerente, con firma individuale].
Numero di pubblicazione: HR02-1004549038, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
FARINA SUISSE Sagl, in Lugano, CHE-254.405.362, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 251 del 28.12.2017, Pubbl. 3959533).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Civardi, Paolo, cittadino italiano, in Valmadrera (IT), presidente della gerenza, con firma individuale, .
Nuove persone iscritte o modifiche:
Achermann, Adrian, da Willisau, in Willisau, presidente della gerenza, con firma individuale.