Informazioni su Sonja-Kada Achana Renold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonja-Kada Achana Renold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005961104, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
stage-on-air, in Aarau, CHE-109.989.689, Verein (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005487092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallauer, Daniela, von Trasadingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achana Renold, Sonja-Kada, genannt Sonia, von Küttigen, in Oberhof, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005927182, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Avertamain, in Aarberg, CHE-470.988.087, Aareweg 19, 3270 Aarberg, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2016. 27.05.2016. 20.12.2023.
Zweck:
Der Verein bezweckt: Das Anbieten von Wohnlösungen für unterstützungsbedürftige Frauen und Männer;
Den Vollzug von Massnahmen und Freiheitsentzug von Straftätern und -täterinnen;
Die Führung von Betrieben (Hotel, Gastwirtschaft, etc.) im oben genannten Zusammenhang. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus durchgeführten Veranstaltungen, private und öffentliche Beiträge und freiwillige Zuwendungen jeder Art.
Eingetragene Personen:
Poltera, Ursicin, von Surses, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Costa, Franziska, von Adelboden, in Bargen BE, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Achana Renold, Sonia-Kada, von Küttigen, in Oberhof, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle.