Informazioni su Martin Abel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Abel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004468213, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Bündten, in Riehen, CHE-103.908.416, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abel, Martin, von Zürich, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hessen, Daniel, von Basel, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christoph, von Basel, in Riehen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4738612, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Bündten, in Riehen, CH-270.5.000.105-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2004, S. 5, Publ. 2459074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drobnajakovic, Vesna, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abel, Martin, von Zürich, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Djukic, Velemir, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fitz, Jacinta, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasparini, Ernesto, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Christliche Bekenntnisschulen CBS, bisher in B i r s f e l d e n, Gründung und Führung von Schulen, die sich bewusst nach dem in der Heiligen Schrift geoffenbarten christlichen Glauben orientieren, Verein (SHAB Nr. 12 vom 20.01.1998, S. 417).
Statutenänderung:
25.10.1999.
Name neu:
Trägerverein für christliche Schulen.
Sitz neu:
L i e s t a l.
Domizil neu:
Sigmundstrasse 1, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abel, Martin, von Zürich, in Riehen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henny-Brefin, Regula, von Ziefen, in Läufelfingen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.