Informazioni su Beat Abächerli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Abächerli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005164663, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holliger Automobile AG, in Zürich, CHE-109.539.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, S.0, Publ. 2216495).
Statutenänderung:
26.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abächerli, Beat, von Giswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pizzera, Alessandro Carlo, von Ehrendingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2216495, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holliger Automobile AG, in Zürich, CHE-109.539.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 25, Publ. 4932758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telli, Rudolf, von Trin, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Telli-Vial, Verena, von Trin, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pizzera, Alessandro Carlo, von Ehrendingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Abächerli, Beat, von Giswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu dreien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holliger Automobile AG, in Zürich, Neufrankengasse 9, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2002.
Zweck:
Betrieb einer Autoreparaturwerkstatt sowie Handel mit Motorfahrzeugen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundbesitz erwerben, mieten, vermieten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Adressen aller Aktionäre der Verwaltung bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Eingetragene Personen:
Telli, Rudolf, von Trin, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pizzera, Alessandro Carlo, von Oberehrendingen, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Abächerli, Beat, von Giswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Telli-Vial, Verena, von Trin, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH, Baden, Revisionsstelle.