David Rordorf
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Max Frisch GmbH, Rordorfscher Familienfonds Persone correlate: Daniel Martin Wieser, Lina Anna Stehli, Claudia Rordorf e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Rordorf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Rordorf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Rordorf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Rordorf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Rordorf
Persone con il nome David Rordorf lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome David Rordorf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Rordorf
Numero di pubblicazione: 4197999, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Frisch GmbH(Max Frisch Sàrl) (Max Frisch Sagl) (Max Frisch Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-175.576.709, Riedtlistrasse 27, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Bereich des elektronischen Warenhandels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wieser, Daniel Martin, von Zollikon, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Stehli, Lina Anna, von Mühlau, in Erlenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Rordorf, David, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 4052641, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rordorfscher Familienfonds, in Zug, CHE-110.385.854, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Berchtold, von Zürich, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbehr, Ute, von Zürich, in Crans-près-Céligny, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rordorf, Claudia, von Zürich, in Porrentruy, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, David, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Manon, von Zürich, in St. Margrethen, Aktuarin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1105187, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rordorfscher Familienfonds, bisher in Zürich, CH-020.7.903.354-7, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105730).
Gründungsurkunde:
21.05.1973.
Urkundenänderung:
29.05.2010, 09.06.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Berchtold Rordorf, Feldpark 20, 6300 Zug.
Zweck neu:
Ermöglichen und Erleichtern des wirtschaftlichen und beruflichen Fortkommens der Mitglieder, insbesondere für das Studium der Theologie sowie zur Unterstützung künstlerischer und kultureller Projekte von Interesse für die Familie Rordorf;
zur Erlernung eines Berufes, speziell zur Ermöglichung von Studien und anderen beruflichen Ausbildungen;
zur Unterstützung von Mitgliedern beim Nachweis einer unverschuldeten Notlage;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Willy, von Zürich, in Peseux, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Eberhard, von Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rordorf, Berchtold, von Zürich, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen];
Rordorf, Walter, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbehr, Ute, von Zürich, in Crans-près-Céligny, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Dietrich, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.