Roland Niederberger
residente a Beckenried, da Dallenwil Mandati attuali: KAPELLSTIFTUNG MARIA RICKENBACH Persone correlate: Petra Liem, Christoph Baumgartner, Stefan Peter Flury e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Niederberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Niederberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Niederberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Niederberger"
|
|
Roland Niederberger
residente a Laufen, da Wolfenschiessen Mandati attuali: Bäckerei-Konditorei Niederberger-Giger Persone correlate: Andrea Niederberger-Giger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Niederberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Niederberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Niederberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Niederberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Niederberger
Persone con il nome Roland Niederberger lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Privato con il nome Roland Niederberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Niederberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005932526, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunn, Esther Béatrice, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräf, Hans Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boner, Urs Niklaus, von Laupersdorf, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joelson-Strohbach, Margarethe, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005747000, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 18'538 vom 04.05.2023 Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741408).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Niederberger, Roland].
Numero di pubblicazione: HR02-1005741408, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joelson, Harry, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörgeli, Yvonne, von Schlatt ZH, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.