Urs Beat Lütolf
residente a Kerns, da Emmen Mandati attuali: BWB - Altenrhein AG, BWB - Aloxyd AG e di più Persone correlate: Michael Graf, Urs Scheuber, René Ooms e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Beat Lütolf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Beat Lütolf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Beat Lütolf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Beat Lütolf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Beat Lütolf
Persone con il nome Urs Beat Lütolf lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio
Fabbricazione di prodotti metallo
Direzione aziendale e amministrazione
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio
Fabbricazione di prodotti metallo
Direzione aziendale e amministrazione
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Privato con il nome Urs Beat Lütolf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Beat Lütolf
Numero di pubblicazione: HR02-1005161111, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BWB - Altenrhein AG, in Thal, CHE-102.559.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005081048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Myrtha, von Zürich, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Urs, von Emmen, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Bernhard, von Stans, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4353561, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Aloxyd AG, in Grosshöchstetten, CHE-112.575.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feissli, Kurt, von Ins, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Oliver, von Zeiningen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Andreas, von Zürich, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Martin Andreas, von Seedorf (UR), in Oberbipp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feissli, Hermann, von Ins, in Gwatt (Thun) (Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gwatt (Thun), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Urs, von Emmen, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meingast, Claudia, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Marc, von Dagmersellen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Martin, von Eggiwil, in Grünen (Sumiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2959013, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Iten Galvanik AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-115.793.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923651).
Statutenänderung:
01.07.2016.
Firma neu:
BWB-Iten AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Hans Peter, von Zug, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten-Da Rosa, Manuela, von Zug, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Oliver, von Zeiningen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Andreas, von Zürich, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Martin, von Zug, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Urs, von Emmen, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meingast, Claudia, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Marc, von Dagmersellen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.