Ursula Verena Looser
residente a Küsnacht, da Wädenswil e Seon Mandati attuali: Drogerie Treib Parfümerie Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Verena Looser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Verena Looser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Verena Looser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Verena Looser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula Verena Looser
Persone con il nome Ursula Verena Looser lavorano in questi rami economici
Pharmacie
Pharmacie
Privato con il nome Ursula Verena Looser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Verena Looser
Numero di pubblicazione: 3873587, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft PRO BON AARGAU, in Wettingen, CHE-104.006.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1576297).
Firma neu:
Genossenschaft PRO BON AARGAU in Liq..
Domizil neu:
c/o Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen, Winkelriedstrasse 4, 5430 Wettingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietiker, Ursula, von Thalheim (AG) und Mühlethurnen, in Baden, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Barbara, von Wittnau, in Mellingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Ursula, von Seon, in Küsnacht (ZH), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnemann, Irène, von Gränichen und Soulce, in Wettingen, Kassierin, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Markus, von Forst-Längenbühl, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Baden, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 1138537, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Drogerie Treib Parfümerie, in Birmensdorf ZH, CH-020.1.006.955-8, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2004, S. 19, Publ. 2443392).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Ursula Verena, von Seon, in Küsnacht ZH, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Treib-Looser, Ursula Verena, von Wädenswil].
Numero di pubblicazione: 1108903, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft PRO BON AARGAU, in Wettingen, CHE-104.006.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2012, Publ. 6845662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sailer, Robert, von Baden, in Wettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Ursula, von Thalheim AG und Mühlethurnen, in Baden, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liechti, Barbara, von Wittnau, in Mellingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Looser, Ursula, von Seon, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Baden, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.