Ludwig Huber
residente a Baar, da Rickenbach (SO) Mandati attuali: Pater Maurus Carnot Stiftung Persone correlate: Alfred Franz Heis, Martha Dorn-Carnot, Ruth Heis-Denoth e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ludwig Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ludwig Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ludwig Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ludwig Huber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ludwig Huber
Persone con il nome Ludwig Huber lavorano in questi rami economici
Esercizio delle biblioteche e musei
Esercizio delle biblioteche e musei
Privato con il nome Ludwig Huber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ludwig Huber
Numero di pubblicazione: HR02-1005257788, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
ProteQ GmbH, in Schaffhausen, CHE-231.391.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roschi, Robert, von Wünnewil-Flamatt, in Dörflingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderle, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 121 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
HIG - Huber Ingenieur Beteiligungs GmbH (FN 408961 p), in Weiler (AT), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Ludwig Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiler (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4220809, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fischer Frech-Hoch ESTECH AG, in Meisterschwanden, CHE-105.929.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Felix, von Fislisbach, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2166007, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Karl Fischer AG, Meisterschwanden, in Meisterschwanden, CHE-105.929.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815485).
Statutenänderung:
08.05.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FHS Frech-Hoch AG, in Sissach (CHE-114.008.132), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 6'175'444.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'764'152.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Fischer Frech-Hoch ESTECH AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Otto Heinrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paolozzi, Roberto, von Wolfenschiessen, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grimm, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.