Alexander Haydn
residente a Luzern, da Austria Mandati attuali: Organic Concept AG in Liquidation, Urban IC GmbH in Liquidation Persone correlate: Sandro Andy Adler, Samuel Robert Ettlin, Yanneck Boss Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Haydn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Haydn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alexander Haydn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alexander Haydn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alexander Haydn
Persone con il nome Alexander Haydn lavorano in questi rami economici
Agricoltura (diversa)
Uffici di architettura e ingegneria
Agricoltura (diversa)
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Alexander Haydn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Haydn
Numero di pubblicazione: HR02-1005902283, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Organic Concept AG, in Luzern, CHE-405.372.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362607).
Firma neu:
Organic Concept AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haydn, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005365304, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Urban IC GmbH, in Entlebuch, CHE-151.359.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008019).
Firma neu:
Urban IC GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Samuel Robert, von Kerns, in Werthenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adler, Sandro, von Winterthur, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 125.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haydn, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004995305, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Organic Concept AG, in Entlebuch, CHE-405.372.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Samuel Robert, von Kerns, in Werthenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Sandro Andy, von Winterthur, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meinetsberger, Roland René, von Dallenwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Yanneck, von Gündlischwand, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haydn, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].