Informazioni su Alexander Haydn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alexander Haydn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005902283, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Organic Concept AG, in Luzern, CHE-405.372.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362607).
Firma neu:
Organic Concept AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haydn, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005365304, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Urban IC GmbH, in Entlebuch, CHE-151.359.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008019).
Firma neu:
Urban IC GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Samuel Robert, von Kerns, in Werthenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adler, Sandro, von Winterthur, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 125.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haydn, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004995305, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Organic Concept AG, in Entlebuch, CHE-405.372.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Samuel Robert, von Kerns, in Werthenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Sandro Andy, von Winterthur, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meinetsberger, Roland René, von Dallenwil, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Yanneck, von Gündlischwand, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haydn, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].