Daniel Robert Grob
residente a Bonstetten, da Winterthur e Lengnau (AG) Mandati attuali: Amasus Investment AG, Genossenschaft Solarenergie Lengnau e di più Persone correlate: Urs Alois Bigger, Giuseppe Messuti, Patrick Schiesser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Robert Grob", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Robert Grob"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Robert Grob", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Robert Grob"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Robert Grob
Persone con il nome Daniel Robert Grob lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio delle biblioteche e musei
Gestione fondi
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio delle biblioteche e musei
Privato con il nome Daniel Robert Grob
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Robert Grob
Numero di pubblicazione: 2387203, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GHP Arbitrium AG, in Zürich, CHE-106.369.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickli, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beier, Hans Peter, von Untersiggenthal, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, André, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artemisio, Giovanni, von Stäfa, in Eggenwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfründer, Rolf, von Märstetten, in Weggis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wydler, Peter, von Zürich, in Bassersdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Daniel, von Winterthur, in Lengnau AG, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2055999, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553785).
Statutenänderung:
10.03.2015.
Domizil neu:
Freigutstrasse 27, 8002 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grob, Daniel Robert, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Thomas Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Jürg, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Meister, Luciana, von Herbetswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: 1694665, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GHP Arbitrium Immobilien AG, in Zürich, CHE-112.431.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 25, Publ. 5309608).
Firma neu:
GHP Arbitrium Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Daniel, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bankrevisions- und Treuhand AG].