Erik Magnus Fehn
residente a Göteborg, da Svezia Mandati attuali: Embla Fund Management AG Persone correlate: Chano Nykjaer, Alberto Antonino Costanza, Nils Gustaf Hjalmar Högstedt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erik Magnus Fehn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erik Magnus Fehn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erik Magnus Fehn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erik Magnus Fehn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erik Magnus Fehn
Persone con il nome Erik Magnus Fehn lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Erik Magnus Fehn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erik Magnus Fehn
Numero di pubblicazione: HR02-1005800938, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575647).
Firma neu:
Tribus Capital Partners AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tribus Capital Partners SA en liquidation) (Tribus Capital Partners Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slatteby, Lars Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer, Sascha , von Pfäfers, in Zizers, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005264080, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gefion Capital AG, in Zürich, CHE-278.442.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Michael, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005190066, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil].