Indirizzo
Rue Pierre-Jolissaint 35a
2610 St-Imier
Informazioni su Zeitwinkel Montres SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zeitwinkel Montres SA
- Zeitwinkel Montres SA ha sede a St-Imier, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo».
- La dirigenza dell’azienda Zeitwinkel Montres SA è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 15.10.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-114.617.041.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.12.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Imier
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.043.473-9
IDI/IVA
CHE-114.617.041
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, das Entwerfen, das Design, die Herstellung und den Handel von und mit Uhren und Waren aller Art. Sie kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen. Sie kann ferner Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten und Beratungen aller Art durchführen. Sie kann zudem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zeitwinkel Montres SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004476409, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zeitwinkel Montres SA, in Saint-Imier, CHE-114.617.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408511).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pasquier, Sylvie, von Le Pâquier (FR), in Le Pâquier-Montbarry (Le Pâquier (FR)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4408511, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zeitwinkel Montres SA, in Saint-Imier, CHE-114.617.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, Publ. 5388708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwyler, Andreas C., von Hünenberg, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5388708, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zeitwinkel Montres SA, in Saint-Imier, CH-036.3.043.473-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 3, Publ. 4773730).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwyler, Andreas C., von Hünenberg, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Nikolaus, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg DE, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Maksimovic, Ivica, deutscher Staatsangehöriger, in Lebach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.