Informazioni su Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft
- Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft con sede a Küttigen è attiva. Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft è attiva nel ramo «Telefono e telecomunicazione».
- La dirigenza dell’Organizzazione Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.06.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Roger Emmenegger,
Bernhard Schwaller,
Sascha Patrick Lüscher
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.08.1976
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Küttigen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.002.300-8
IDI/IVA
CHE-101.800.274
Ramo economico
Telefono e telecomunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitglieder mit Telekommunikations- und Multimediadiensten zu versorgen. Sie errichtet die notwendigen Telekommunikationsanlagen und Einrichtungen und sorgt für deren Unterhalt. Sie kann weitere Dienstleistungen anbieten, die mit dem Zweck der Körperschaft zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
hwp Treuhand AG | Schöftland | 21.08.2014 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wirz Treuhand AG, Schöftland | Schöftland | 04.06.2012 | 20.08.2014 | |
Maurer Treuhand AG | Aarau | 20.08.2010 | 03.06.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Antennengenossenschaft Küttigen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005765341, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft, in Küttigen, CHE-101.800.274, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004828486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitale, Orlando Toto, von Gossau SG, in Küttigen, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004828486, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft, in Küttigen, CHE-101.800.274, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654957).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
hwp Treuhand AG (CHE-219.923.296), in Schöftland, Revisionsstelle [bisher: BCO Revision AG (CHE-219.923.296), in Aarau].
Numero di pubblicazione: HR02-1004654957, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yetnet Küttigen Kabelnetz Genossenschaft, in Küttigen, CHE-101.800.274, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623733).
Statutenänderung:
27.03.2019.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitglieder mit Telekommunikations- und Multimediadiensten zu versorgen. Sie errichtet die notwendigen Telekommunikationsanlagen und Einrichtungen und sorgt für deren Unterhalt. Sie kann weitere Dienstleistungen anbieten, die mit dem Zweck der Körperschaft zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Rudolf, von Oberkulm, in Küttigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.