Indirizzo
Rue du Centre Sportif 52
1936 Verbier
Informazioni su WTR WINE TRADING SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WTR WINE TRADING SA
- WTR WINE TRADING SA con sede a Verbier è attiva. WTR WINE TRADING SA è attiva nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- WTR WINE TRADING SA ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.01.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-103.666.644.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Val de Bagnes
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.134.970-6
IDI/IVA
CHE-103.666.644
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, vente et commerce de vins et de spiritueux.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Veras Wirtschaftsprüfung AG | Fribourg | <2004 | 22.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WTR WINE TRADING AG
- WTR WINE TRADING LTD
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WTR WINE TRADING SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005067633, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
WTR WINE TRADING SA, à Bagnes, CHE-103.666.644, société anonyme (No. FOSC 215 du 04.11.2020, Publ. 1005015172).
Nouveau siège:
Val de Bagnes. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Vollèges et Bagnes].
Numero di pubblicazione: HR02-1005014761, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
WTR WINE TRADING SA , à Fribourg, CHE-103.666.644 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Bagnes.
Numero di pubblicazione: HR02-1005015172, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
WTR WINE TRADING SA, précédemment à Fribourg, CHE-103.666.644, société anonyme (No. FOSC 56 du 23.03.2009, Publ. 4937204).
Modification des statuts:
20.10.2020.
Nouveau siège:
Bagnes.
Nouvelle adresse:
Rue du Centre Sportif 52, 1936 Verbier.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception (si les adresses électroniques de tous les actionnaires sont connues) pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Inscription ou modification de personne(s):
Aström, Hans Torsten, de Bagnes, à Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: Astrom, Hans Torsten, citoyen suédois, administrateur unique du conseil d'administration, avec signature individuelle].