Indirizzo
c/o Hansruedi Schurtenberger
Hellbühlstrasse 40
6102 Malters
Informazioni su Wissen und Leben GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wissen und Leben GmbH
- Wissen und Leben GmbH ha sede a Malters, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una editoria (analogo/digitale)».
- L’azienda è stata costituita nel 23.06.2017.
- Il 08.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-473.348.300.
- Oltre all’azienda Wissen und Leben GmbH sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Fahrschule Diehl, H. Schurtenberger GASTRO-CARD Werbung und Produktion für das Gastgewerbe.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.06.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Malters
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.804.024-9
IDI/IVA
CHE-473.348.300
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Publikation von Verlagsprodukten, wie Magazinen, Büchern, Broschüren, Filmen etc.; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wissen und Leben GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006102325, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wissen und Leben GmbH, in Malters, CHE-473.348.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3607637).
Domizil neu:
c/o Hansruedi Schurtenberger, Hellbühlstrasse 40, 6102 Malters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kölla, Felix, von Zürich, in Malters, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Walter, von Ottenbach, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schurtenberger, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Rothenburg, in Malters, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 3607637, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wissen und Leben GmbH, in Malters, CHE-473.348.300, Ober Luegeten 8, 6102 Malters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2017.
Zweck:
Publikation von Verlagsprodukten, wie Magazinen, Büchern, Broschüren, Filmen etc.;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 13.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hegetschweiler, Walter, von Ottenbach, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kölla, Felix, von Zürich, in Malters, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.