Informazioni su Willy Giger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Willy Giger AG
- Willy Giger AG è attualmente attiva e opera nel settore «Officina del fabbro, fucina e bottega». La sede si trova a Tuggen.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 22.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Willy Giger AG è iscritta con l’IDI CHE-107.290.578.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Lukas Schmid,
Simon Schmid,
Rita Schmid-Giger,
Roland Schmid-Giger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.03.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tuggen
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.018.188-2
IDI/IVA
CHE-107.290.578
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Präzisionsschleiferei; Erwerb von Aktien und Beteiligungen aller Art von Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG | Glarus Nord | 19.10.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | <2004 | 18.10.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Giger Willy AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willy Giger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036743, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Willy Giger AG, in Tuggen, CHE-107.290.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002587).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Lukas, von Basadingen-Schlattingen, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Simon, von Basadingen-Schlattingen, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005002587, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Willy Giger AG, in Tuggen, CHE-107.290.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2006, S.12, Publ. 3288490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG, in Niederurnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-101.686.179), in Glarus Nord, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3288490, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Willy Giger AG, in Tuggen, CH-320.3.018.188-2, Betrieb einer Präzisionsschleiferei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 11, Publ. 2129980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger-Tremp, Rita, von Quarten, in Kaltbrunn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Giger, Willy, von Quarten, in Tuggen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Giger, Rita, von Basadingen-Schlattingen, in Tuggen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Giger, Roland, von Basadingen-Schlattingen, in Tuggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.