Indirizzo
Rue du Grenier 18
2300 La Chaux-de-Fonds
Informazioni su Whyness Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Whyness Holding SA
- Whyness Holding SA è una Società anonima con sede a La Chaux-de-Fonds. Whyness Holding SA appartiene al settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Whyness Holding SA fondata il 09.12.2022 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.01.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio NE con l’IDI CHE-401.242.447.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Whyness Holding SA: Aucera SA, Fondation Estelle Mechler, Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Infosuisse Information Horlogère et Industrielle.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.12.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Chaux-de-Fonds
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.125.702-5
IDI/IVA
CHE-401.242.447
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
En Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention, administration et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Whyness Holding Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Whyness Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005937122, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Whyness Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-401.242.447 (FOSC du 14.12.2022, p. 0/1005628555). La procuration de Vega Martinez Antonio est radiée. Girardin Célien Yves-Alain, signe désormais par procuration individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005628555, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Whyness Holding SA (Whyness Holding Ltd), à La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, CHE-401.242.447. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.12.2022.
But:
en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention, administration et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par courrier, courrier électronique ou télécopie si tous les actionnaires sont connus, sinon par avis dans la Feuille officielle suisse du commerce. Benoit Yann, de La Sagne, à La Chaux-de-Fonds, est administrateur unique avec signature individuelle. Procuration collective à deux de Girardin Célien Yves-Alain, de Muriaux, à La Chaux-de-Fonds, et Vega Martinez Antonio, d'Espagne, à La Ferrière. Selon déclaration du 06.12.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.