Informazioni su Westhalle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Westhalle
- Westhalle ha sede a Thun ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altri servizi intrattenimento e relax».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.05.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-221.836.318.
- Allo stesso indirizzo come Westhalle sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Petric MP6, SAI INDIAN RESTAURANT INH. KUMAR, Südkurve Thun GmbH.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del comitato
Mischa Erni,
Kathrin Misho,
Simon Peter Liebi,
Stefan Jakob,
Matthias Tschanz
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.02.2019
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.6.076.722-2
IDI/IVA
CHE-221.836.318
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein arbeitet auf gemeinnütziger Basis und bezweckt die Förderung von sozialen, kulturellen und gesellschaftsfördernden Initiativen. Dies geschieht durch eigene Initiative und Angebote und durch das Vermieten und zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten und Infrastruktur, primär für andere Vereine und soziale Institutionen. Dadurch soll ein Ort der Begegnung und Synergien entstehen und die gegenseitige Ergänzung und Vernetzung von solchen Angeboten soll gefördert werden. Der Verein kann die zur Erfüllung des Vereinszwecks nötigen Gebäude und Räumlichkeiten erwerben oder mieten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HST Treuhand AG | Thierachern | 25.02.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Westhalle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006041187, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Westhalle, in Thun, CHE-221.836.318, Verein (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Timo, von Oberkulm, in Uetendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Mischa, von Oetwil am See, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Misho, Kathrin, von Gondiswil, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun];
Liebi, Simon, von Seftigen, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wichtrach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005493471, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Westhalle, in Thun, CHE-221.836.318, Verein (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Johannes, von Oberlangenegg, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Misho, Kathrin, von Gondiswil, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005229932, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Westhalle, in Thun, CHE-221.836.318, Verein (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Walter, von Heiligenschwendi, in Goldiwil (Thun), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebi, Simon, von Seftigen, in Wichtrach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.