Informazioni su Werkstatt29 GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Werkstatt29 GmbH
- Werkstatt29 GmbH ha sede a Aarau, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di bars».
- La dirigenza dell’azienda Werkstatt29 GmbH è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.12.2015.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.03.2019.
- L’azienda Werkstatt29 GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-178.280.872.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Patrik Dober,
Andreas Nik Dober,
Peter Osterwalder,
Tobias Niklaus
i più recenti aventi diritto di firma
Patrik Dober,
Andreas Nik Dober,
Peter Osterwalder,
Tobias Niklaus,
Flavio Brockmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.12.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.440.549-5
IDI/IVA
CHE-178.280.872
Ramo economico
Esercizio di bars
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Gastronomielokalen, insbesondere von Bars oder Cafés, Erbringen von Dienstleistungen im Gebiet der Gastronomie, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung von Räumlichkeiten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten, vermieten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werkstatt29 GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004592070, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Werkstatt29 GmbH, in Aarau, CHE-178.280.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882631).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockmann, Flavio, von Frauenfeld, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3882631, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Werkstatt29 GmbH, in Aarau, CHE-178.280.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525563).
Domizil neu:
Zwischen den Toren 12, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischler, Raphael, von Möhlin, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dober, Patrik, von Küssnacht (SZ), in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brockmann, Flavio, von Frauenfeld, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dober, Andreas, von Küssnacht (SZ), in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Niklaus, Tobias, von Fraubrunnen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Osterwalder, Peter, von Stettfurt, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs (AG), mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2525563, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Werkstatt29 GmbH, in Aarau, CHE-178.280.872, Pelzgasse 29, 5000 Aarau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2015.
Zweck:
Betrieb von Gastronomielokalen, insbesondere von Bars oder Cafés, Erbringen von Dienstleistungen im Gebiet der Gastronomie, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung von Räumlichkeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten, vermieten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 28.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Osterwalder, Peter, von Stettfurt, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dober, Andreas, von Küssnacht (SZ), in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dober, Patrik, von Küssnacht (SZ), in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brockmann, Flavio, von Frauenfeld, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischler, Raphael, von Möhlin, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Niklaus, Tobias, von Fraubrunnen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.