Indirizzo
c/o David Walter
Hauptstrasse 16
8224 Löhningen
Informazioni su Weinbaugenossenschaft Löhningen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Weinbaugenossenschaft Löhningen
- Weinbaugenossenschaft Löhningen ha sede a Löhningen, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- Weinbaugenossenschaft Löhningen ha 8 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.05.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SH è il seguente: CHE-102.764.422.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
Catherine Louise Alder,
Manfred Weiss,
Astrid Müller,
Jakob Spörndli,
Viktor Spörndli
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
David Walter,
Jakob Spörndli,
Viktor Spörndli,
Annemarie Walter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.09.1951
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Löhningen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.5.004.615-5
IDI/IVA
CHE-102.764.422
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe im Bereich des Weinbaus. Sie sucht den Zweck insbesondere zu erreichen, durch: Förderung der Qualitätsproduktion im Weinbau, Durchführung einer sorgfältigen Traubenlese, Übernahme des Traubengutes der Genossenschafter, Kelterung und Pflege des Weines der Genossenschafter, Vermarktung des Weines der Genossenschafter.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Weinbaugenossenschaft Löhningen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005481874, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, CHE-102.764.422, Genossenschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632664).
Statutenänderung:
15.03.2022.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe im Bereich des Weinbaus.
Sie sucht den Zweck insbesondere zu erreichen, durch:
Förderung der Qualitätsproduktion im Weinbau, Durchführung einer sorgfältigen Traubenlese, Übernahme des Traubengutes der Genossenschafter, Kelterung und Pflege des Weines der Genossenschafter, Vermarktung des Weines der Genossenschafter.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mittels Brief oder E-Mail.
Numero di pubblicazione: HR02-1004632664, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, CHE-102.764.422, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3402399).
Statutenänderung:
29.08.2018.
Domizil neu:
c/o David Walter, Hauptstrasse 16, 8224 Löhningen. [Statutenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niedermann, Paul Emil, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spörndli, Uta Erika, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Daniel, von Löhningen, in Löhningen, Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Catherine Louise, von Schönengrund, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Manfred, von Stetten (SH), in Dörflingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, David, von Löhningen, in Löhningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3402399, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, CHE-102.764.422, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2623103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallauer, Markus, von Wilchingen, in Hallau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlatter-Spaar, Liselotte, von Beringen, in Beringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Astrid, von Kienberg, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spörndli, Uta Erika, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.