Indirizzo
Route de la Roserette 11
1063 Peyres-Possens
Informazioni su Waves Impulse Life (WIL) Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Waves Impulse Life (WIL) Sàrl
- Waves Impulse Life (WIL) Sàrl opera nel settore «Ricerca e sviluppo» ed è attualmente attiva. La sede è a Peyres-Possens.
- La dirigenza dell’azienda Waves Impulse Life (WIL) Sàrl è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.06.2020.
- L’azienda Waves Impulse Life (WIL) Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-488.615.674.
- Tutte le informazioni su i 2 marchi registrati dell'azienda Waves Impulse Life (WIL) Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.11.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Montanaire
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.170.434-3
IDI/IVA
CHE-488.615.674
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la recherche et le développement, la fabrication, la distribution, la commercialisation de tous appareils et de produits de bien-être pour humains et animaux (chevaux et chiens en particulier), notamment dans le domaine de la thermorégulation et des soins en cryothérapie, destinées par exemple aux sportifs ou à l'industrie ou les centres de soins, hôpitaux, cliniques (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
19.01.2022 | attivo | 17626/2021 | |
Nous ne sommes pas un médicament, nous ne sommes pas un anti-inflammatoire, nous sommes WILLIFE | 28.12.2020 | attivo | 10480/2020 |
Ultimi comunicati FUSC: Waves Impulse Life (WIL) Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004918090, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Waves Impulse Life (WIL) Sàrl, à Montanaire, CHE-488.615.674 (FOSC du 15.11.2016, p. 0/3162995). Roux Katia, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 120 parts de CHF 100 à l'associée-gérante Bechaalany Patricia, maintenant à Montanaire, désormais titulaire de 240 parts de CHF 100, laquelle signe maintenant individuellement.
Numero di pubblicazione: 3162995, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Waves Impulse Life (WIL) Sàrl, à Montanaire, route de la Roserette 11, 1063 Peyres-Possens, CHE-488.615.674. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
4 novembre 2016.
But:
la société a pour but la recherche et le développement, la fabrication, la distribution, la commercialisation de tous appareils et de produits de bien-être pour humains et animaux (chevaux et chiens en particulier), notamment dans le domaine de la thermorégulation et des soins en cryothérapie, destinées par exemple aux sportifs ou à l'industrie ou les centres de soins, hôpitaux, cliniques (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 24'000. Apport en nature et reprise de biens selon convention du 4 novembre 2016: un appareil de mesure et d'analyse de données physiques et de l'état énergétique du corps, pour le prix de CHF 10'000;
en contrepartie, il est remis 95 parts sociales de CHF 100, le solde de CHF 500 constituant une créance de l'apporteur contre la société.
Associées-gérantes avec signature collective à deux:
Roux Katia, de Genève, à Gimel, présidente, et Bechaalany Patricia, de Lausanne, à Pully, chacune avec 120 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par courrier écrit (pli simple) ou par courrier électronique (e-mail). Selon déclaration du 4 novembre 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.