Informazioni su Wanner Konzept AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wanner Konzept AG
- Wanner Konzept AG da Baden opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Wanner Konzept AG è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 18.07.2023.
- L’azienda Wanner Konzept AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-102.501.124.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 29 altre aziende attive. Queste includono: AB Sciex Switzerland GmbH, Almodo AG, atelier e-plus GmbH.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Lukas Thomas Breunig-Hollinger,
Reto Lukas Wanner,
Robin Wanner,
Jean-Claude Vogel,
Hans Otto Wanner
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Lukas Thomas Breunig-Hollinger,
Reto Lukas Wanner,
Robin Wanner,
Jean-Claude Vogel,
Hans Otto Wanner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.1962
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.917.151-6
IDI/IVA
CHE-102.501.124
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung und Vermeitung sowie Verkauf von Immobilien, ferner Projektbegleitung, Beratung und Erstellung von Planungskonzepten im Architektur- und Immobilienbereich; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fluri + Partner Treuhand AG | Baden | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wanner Konzept AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005798159, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wanner Konzept AG, in Baden, CHE-102.501.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768332).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breunig-Hollinger, Lukas Thomas, von Baden, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005768332, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wanner Konzept AG, in Baden, CHE-102.501.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Nicole, von Baden, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254630, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wanner Konzept AG, in Baden, CHE-102.501.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, S.0, Publ. 1928759).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Nicole, von Baden, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.