Informazioni su Waldhaus Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Waldhaus Stiftung
- Waldhaus Stiftung da Lützelflüh-Goldbach opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.09.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-107.854.357.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Raphael Spiegel,
Kirsten Anhalt,
Reto Theodor Locher Van Wezemael,
Stefanie Husi-Giessmann
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.1993
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lützelflüh
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.7.007.887-6
IDI/IVA
CHE-107.854.357
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung und Verbreitung des Bewusstseins für körperliche und geistige Gesundheit. Unterstützung der Menschen in ihrem persönlichen Wachstum und der geistigen Entfaltung ihres kreativen Potentials. Führung eines Seminar- und Kurshauses. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 05.09.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG | Thun | 18.10.2016 | 04.09.2023 | |
Kenora AG | Kirchberg (BE) | 09.07.2014 | 17.10.2016 | |
BeS & Partner GmbH | Langnau im Emmental | 21.09.2006 | 08.07.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Waldhaus Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005830766, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Waldhaus Stiftung, in Lützelflüh, CHE-107.854.357, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005634142, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Waldhaus Stiftung, in Lützelflüh, CHE-107.854.357, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856123). [gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag allfällig gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joset, Pierre Dr. , von Basel, in Locarno, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burckhardt, Catharina, von Basel, in Locarno, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wenzl, Christiane, von Lützelflüh, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegel, Raphael, von Kestenholz, in Kappel SO, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Husi-Giessmann, Stefanie, von Wangen bei Olten, in Rupperswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anhalt, Kirsten, deutsche Staatsangehörige, in Schwanden im Emmental (Rüderswil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Locher Van Wezemael, Reto Theodor, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004856123, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Waldhaus Stiftung, in Lützelflüh, CHE-107.854.357, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Alfred, von Willisau, in Niederdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenzl, Michael Helmut Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Lützelflüh, Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Benjamin, von Basel, in Münchenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joset, Pierre Dr. , von Basel, in Locarno, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burckhardt, Catharina, von Basel, in Locarno, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wenzl, Christiane, von Lützelflüh, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.