Indirizzo
c/o Hervé Bovet
avenue de la Gare 2
1700 Fribourg
Informazioni su Vonlanthen Consulting Fribourg SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vonlanthen Consulting Fribourg SA
- Vonlanthen Consulting Fribourg SA da Fribourg opera nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 02.04.2009 e ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 07.01.2016.
- L'IDI della azienda è CHE-114.804.258.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.04.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Fribourg
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.542.196-3
IDI/IVA
CHE-114.804.258
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conseil en matière de prévoyance professionnelle, assurance et réassurance. Expert en assurances de pension
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vonlanthen Consulting Fribourg SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2580789, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Vonlanthen Consulting Fribourg SA, à Fribourg, CHE-114.804.258 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 2, c/o Hervé Bovet, 1700 Fribourg.
Numero di pubblicazione: 4965190, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Vonlanthen Consulting Fribourg SA, à Fribourg, Rue de Romont 33, 1700 Fribourg, CH-217-3542196-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 23.03.2009.
But:
conseil en matière de prévoyance professionnelle, assurance et réassurance. Expert en assurances de pension (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Apport en nature et reprise de biens:
Selon contrat du 23.03.2009, Sonja Vonlanthen fait apport à la société de l'ensemble des actifs et passifs de son entreprise individuelle 'VONLANTHEN CONSULTING, Experts en prévoyance professionnelle, Mme Sonja VONLANTHEN' (CH-217-1000191-7), à Fribourg, selon bilan au 01.12.2008.
actifs:
CHF 336'290.90;
passifs: CHF 178'371.65, soit un actif net de CHF 157'919.25, accepté pour ce prix. En contrepartie il a été remis 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives, au fondateur. Le solde de CHF 57'919.25 correspond à une créance en faveur de l'apporteur.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, télécopie, courriel ou FOSC.
Administration:
Vonlanthen Sonja, de Giffers et Schmitten (FR), à Villargiroud, est administratrice unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 23.03.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.