Informazioni su von Arx Engineering Management Consulting AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu von Arx Engineering Management Consulting AG
- von Arx Engineering Management Consulting AG opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Schlieren.
- La dirigenza dell’azienda von Arx Engineering Management Consulting AG è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 12.04.2022.
- L’azienda von Arx Engineering Management Consulting AG è iscritta con l’IDI CHE-107.988.779.
- Aziende con l’indirizzo uguale a von Arx Engineering Management Consulting AG: Capital Protect AG, Haelok AG, Procter & Gamble International Operations AG, Zweigniederlassung Schlieren.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.05.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schlieren
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.927.981-7
IDI/IVA
CHE-107.988.779
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in allen Sparten der Unternehmungsberatung, sowie den Handel mit EDV-Hard- und Software. Im speziellen befasst sie sich mit der Konzipierung, Evaluation und Realisation von Organisations- und Führungsinstrumenten, sowie von Produktions- und Logistiksystemen. Die Aktiengesellschaft kann alle mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte tätigen, Filialen oder Betriebsstätten errichten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, nutzen, veräussern und belasten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Peter Weyermann & Cie Treuhandgesellschaft | Zürich | 25.01.2000 | 30.03.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: von Arx Engineering Management Consulting AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005448688, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
von Arx Engineering Management Consulting AG, in Schlieren, CHE-107.988.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004862734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arx, Martin, von Härkingen, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geiges, Dr. Otto, von Lachen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Corina, von Einsiedeln, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Peter, von Engelberg, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Voser, René K., von Neuenhof, in Killwangen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004862734, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
von Arx Engineering Management Consulting AG, in Rüti (ZH), CHE-107.988.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510401).
Statutenänderung:
11.03.2020.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Rütistrasse 26, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in allen Sparten der Unternehmungsberatung, sowie den Handel mit EDV-Hard- und Software. Im speziellen befasst sie sich mit der Konzipierung, Evaluation und Realisation von Organisations- und Führungsinstrumenten, sowie von Produktions- und Logistiksystemen. Die Aktiengesellschaft kann alle mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte tätigen, Filialen oder Betriebsstätten errichten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, nutzen, veräussern und belasten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma "von Arx Engineering", in Mönchaltorf, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preise von CHF 590'725.50, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung vom 11.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter Weyermann & Cie Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004510401, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
von Arx Engineering Management Consulting AG, in Rüti (ZH), CHE-107.988.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, Publ. 5310324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Anton, von Niedergösgen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Peter, von Engelberg, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Corina, von Einsiedeln, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.