Informazioni su Volken Holding GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Volken Holding GmbH
- Volken Holding GmbH opera nel settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva. La sede è a Fiesch.
- La dirigenza dell’azienda Volken Holding GmbH è composta da 3 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.11.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-334.136.113.
- Bergsteigerzentrum Aletsch-Fiesch AG, Volken Sport GmbH hanno lo stesso indirizzo come Volken Holding GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.02.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Fiesch
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.4.015.295-2
IDI/IVA
CHE-334.136.113
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen oder finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Kann Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern. Kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftzweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Volken Technische Verwaltung GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Volken Holding GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004755885, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Volken Holding GmbH, in Fiesch, CHE-334.136.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, S.0, Publ. 3422477).
Domizil neu:
Fieschertalstrasse 1, 3984 Fiesch.
Numero di pubblicazione: 3422477, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Volken Technische Verwaltung GmbH, in Fiesch, CHE-334.136.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, Publ. 1647953).
Statutenänderung:
15.03.2017.
Firma neu:
Volken Holding GmbH.
Domizil neu:
Furkastrasse 46, 3984 Fiesch.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen oder finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Kann Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern. Kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftzweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volken, Pascal Johann, von Fiesch, in Fiesch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volken, Christian, von Fiesch, in Fiesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Volken, Michael, von Fiesch, in Fiesch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Volken, Renate, von Meiringen, in Fiesch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1647953, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Volken Technische Verwaltung GmbH, in Fiesch, CHE-334.136.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7070896).
Domizil neu:
Hejistrasse 11, 3984 Fiesch.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.