Informazioni su Verein Schweizer Skischule Saas-Fee
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein Schweizer Skischule Saas-Fee
- Verein Schweizer Skischule Saas-Fee con sede a Saas-Fee è una Associazione nel ramo «Altre servici in educazione». Verein Schweizer Skischule Saas-Fee è attiva.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 17.11.2023.
- L’Organizzazione Verein Schweizer Skischule Saas-Fee è iscritta con l’IDI CHE-103.312.347.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
Brigitte Jaggy,
Nathan Ignaz Burgener,
Gabriele Anthamatten-Köhn,
Ingemar Supersaxo,
Christine Elisabeth Derivaz
i più recenti aventi diritto di firma
Brigitte Jaggy,
Nathan Ignaz Burgener,
Gabriele Anthamatten-Köhn,
Ingemar Supersaxo,
Christine Elisabeth Derivaz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.1972
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Saas-Fee
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.6.001.809-3
IDI/IVA
CHE-103.312.347
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Das Schneesportlehrerwesen in seinem Tätigkeitsgebiet fördern und organisieren. Mit der Schneesporttechnik und -methodik, wie sie von Swiss Snowsports SSBS laufend überarbeitet und angepasst wird, die Fertigkeiten der Schneesportler verbessern und fördern. Vordergründig die Interessen des Schneesportlehrerwesens vertreten. Kann Grundstücke erwerben. Kann sich an Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen, sowie Unternehmungen erwerben oder pachten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Verein Schweizer Ski- und Snowboardschule Saas-Fee
- Schweizer Ski- und Snowboardschule Saas-Fee
- Schweizer Skischule Saas-Fee
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein Schweizer Skischule Saas-Fee
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005888074, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein Schweizer Skischule Saas-Fee, in Saas-Fee, CHE-103.312.347, Verein (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005839425).
Weitere Adressen:
Dorfplatz 1, 3905 Saas-Almagell.
Numero di pubblicazione: HR02-1005839425, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein Schweizer Skischule Saas-Fee, in Saas-Fee, CHE-103.312.347, Verein (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005644027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Kurt, von Saas Fee, in Saas Fee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggy, Brigitte, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005644027, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein Schweizer Skischule Saas-Fee, in Saas-Fee, CHE-103.312.347, Verein (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, S.0, Publ. 3054533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegel, Florence, von Saas Fee, in Saas Fee, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Nathan Ignaz, von Saas-Balen, in Saas-Balen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.