Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Verein Schule im Park
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.08.2015
Cancellazione dal registro delle imprese
14.07.2022
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Steinen
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.6.022.187-4
IDI/IVA
CHE-191.246.417
Ramo economico
Esercizio delle altre strutture di assistenza (senza case di vacanza)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt das Anbieten von Bildungs-, Betreuungs-, Therapie- und Förderangeboten für Kinder und Jugendliche, Familien oder Schulen sowie die Führung entsprechender Institutionen. Zu diesem Zweck kann er Leistungsverträge abschliessen, die Führung selber übernehmen oder diese einer Geschäftsleitung übertragen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 18.08.2015 | 13.07.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein Schule im Park
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005520699, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Schule im Park, in Steinen, CHE-191.246.417, Verein (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3705165).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 18.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021 Aktiven von CHF 1'015'649.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 922'430.24 auf die Stiftung St. Raphaelsheim, in Steinen (CHE-102.717.055).
Gegenleistung:
keine. Der Vorstand hat am 18.05.2022 beschlossen, auf den Eintrag des Vereins im Handelsregister zu verzichten. Da dieser Verein kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt und somit nicht eintragungspflichtig ist, wird der auf ihn bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht. Der Verein wird als Betreiberin keines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes weitergeführt.
Numero di pubblicazione: 3705165, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Schule im Park, in Steinen, CHE-191.246.417, Verein (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Josef, von Schwyz, in Steinen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plangger, Stefan Rinaldo, von Wollerau, in Küssnacht (SZ), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2326089, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Schule im Park, in Steinen, CHE-191.246.417, Weidlistrasse 1, 6422 Steinen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2013.
Zweck:
Der Verein bezweckt das Anbieten von Bildungs-, Betreuungs-, Therapie- und Förderangeboten für Kinder und Jugendliche, Familien oder Schulen sowie die Führung entsprechender Institutionen. Zu diesem Zweck kann er Leistungsverträge abschliessen, die Führung selber übernehmen oder diese einer Geschäftsleitung übertragen.
Mittel:
Jahresbeitrag, Schenkungen, Erträge des Vereinsvermögens.
Eingetragene Personen:
Eichmann, Alex, von Gommiswald, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Sonja, von Hasle LU, in Wangen SZ, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni Bächler, Rita, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Josef, von Schwyz, in Steinen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.