Indirizzo
Sonnenfeldstrasse 16
3613 Steffisburg
Informazioni su Verein HIOB - International
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein HIOB - International
- Verein HIOB - International ha sede a Steffisburg ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- Il 02.02.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-106.038.473.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del comitato
i più recenti aventi diritto di firma
Sibylle Hegnauer,
Fritz Schindler,
Beat Iseli,
Roland Bühler,
Martin Walter Fischer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.03.1988
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Steffisburg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.6.017.462-1
IDI/IVA
CHE-106.038.473
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck des Vereins ist es, durch den Betrieb von Brockenstuben, Menschen, die in Not sind, insbesondere in den Ländern der Dritten Welt, wirksame materielle Sozialhilfe zu leisten. Die Erlöse, die aus dem Betrieb der Brockenstuben erzielt werden, dürfen ausschliesslich für diesen Zweck verwendet werden. Der Verein kann im Rahmen der arbeitsmarktlichen Massnahmen des Bundes und der Kantone Beschäftigungsprogramme für Erwerbslose durchführen. Die Beschäftigungsprogramme verfolgen keinen wirtschaftlichen Zweck.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hiob-International
- Hiob's Brockenstube
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein HIOB - International
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005089251, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein HIOB - International, in Steffisburg, CHE-106.038.473, Verein (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719426).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 53, 3613 Steffisburg]. Postfach 136, 3612 Steffisburg.
Numero di pubblicazione: HR02-1004719426, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein HIOB - International, in Steffisburg, CHE-106.038.473, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3714911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dousse, Georges, von Arconciel, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegnauer, Sibylle, von Seengen, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 3714911, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein HIOB - International, in Steffisburg, CHE-106.038.473, Verein (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Hans Ulrich, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anner, Max, von Tegerfelden, in Cordast (Gurmels), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Beat, von Lützelflüh, in Grünenmatt (Lützelflüh), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Fritz, von Röthenbach im Emmental, in Tafers, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.